辽宁省委主要负责同志职务调整(辽宁省长是谁现任)
本文目录
辽宁省长是谁现任
刘宁,男,汉族,1962年1月生,辽宁丹东人,1983年7月参加工作,1990年8月加入中国共产党,清华大学水利工程系水利水电工程专业毕业,在职研究生学历,工学博士,教授级高级工程师。 1978.09--1983.07 清华大学水利工程系水利水电工程专业学习毕业,获工学学士学位 1983.07--1996.10 长江流域规划办公室、长江水利委员会长江勘测规划设计院枢纽设计处干部、一室副主任、副处长兼二室主任(其间:1994.10-1995.01水利部第四期青干班学习) 1996.10--1998.07 长江水利委员会总工程师助理(正处级)(1995.09-1998.06武汉水利电力大学管理工程系管理工程专业在职研究生学习,获管理学硕士学位) 1998.07--2001.12 长江水利委员会副总工程师(副司级)(1998.06-2000.06武汉水利电力大学水资源与河流工程系水文学与水资源专业在职研究生学习,获工学博士学位) 2001.12--2002.04 南水北调规划设计管理局总工程师 2002.04--2003.03 水利部副总工程师、南水北调规划设计管理局总工程师 2003.03--2009.01 水利部总工程师(其间:2006.03-2007.01中央党校一年制中青年干部培训班学习) 2009.01--2009.04 水利部副部长、党组成员,总工程师 2009.04--2012.10 水利部副部长、党组成员,国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任(其间:2012.01-2012.06美国哈佛大学肯尼迪政府管理学院访问学者) 2012.10--2016.08 水利部副部长、党组成员,国家防汛抗旱总指挥部秘书长 2016.08--2017.04 水利部副部长、党组成员,国家防汛抗旱总指挥部秘书长,国务院三峡工程建设委员会委员 2017.04--2017.05 青海省委副书记 2017.05--2017.08 青海省委副书记、省委党校校长 2017.08--2018.08 青海省委副书记兼政法委书记,省委党校校长 2018.08--2018.09 青海省委副书记,省政府党组书记、副省长、代省长 2018.09--2020.06 青海省委副书记、省长,省政府党组书记 2020.06--2020.07 辽宁省委副书记,省政府党组书记 2020.07--2020.08 辽宁省委副书记,省政府党组书记、副省长、代省长
刘宁当选辽宁省省长,他的简历如何
2020年8月14日,辽宁省第十三届人民代表大会第四次会议补选刘宁为辽宁省人民政府省长。 刘宁同志的简历可以从以下几方面来了解:
学术履历
刘宁,男,汉族,1962年1月生,籍贯吉林临江,1983年7月参加工作,1990年8月加入中国共产党,清华大学水利工程系水利水电工程专业毕业,在职研究生学历,工学博士,教授级高级工程师。清华大学除了在国内以及国际上享有较高的学术地位,其政治地位在国内也不容小觑,培养了众多省级、国家级领导人物。
工作履历
1978.09--1983.07 清华大学水利工程系水利水电工程专业学习毕业,获工学学士学位
1983.07--1996.10 长江流域规划办公室、长江水利委员会长江勘测规划设计院枢纽设计处干部、一室副主任、副处长兼二室主任(其间:1994.10-1995.01水利部第四期青干班学习)
1996.10--1998.07 长江水利委员会总工程师助理(正处级)(1995.09-1998.06武汉水利电力大学管理工程系管理工程专业在职研究生学习,获管理学硕士学位)
1998.07--2001.12 长江水利委员会副总工程师(副司级)(1998.06-2000.06武汉水利电力大学水资源与河流工程系水文学与水资源专业在职研究生学习,获工学博士学位)
2001.12--2002.04 南水北调规划设计管理局总工程师
2002.04--2003.03 水利部副总工程师、南水北调规划设计管理局总工程师
2003.03--2009.01 水利部总工程师(其间:2006.03-2007.01中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2009.01--2009.04 水利部副部长、党组成员,总工程师
2009.04--2012.10 水利部副部长、党组成员,国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任(其间:2012.01-2012.06美国哈佛大学肯尼迪政府管理学院访问学者)
2012.10--2016.08 水利部副部长、党组成员,国家防汛抗旱总指挥部秘书长
2016.08--2017.04 水利部副部长、党组成员,国家防汛抗旱总指挥部秘书长,国务院三峡工程建设委员会委员
2017.04--2017.05 青海省委副书记
2017.05--2017.08 青海省委副书记、省委党校校长
2017.08--2018.08 青海省委副书记兼政法委书记,省委党校校长
2018.08--2018.09 青海省委副书记,省政府党组书记、副省长、代省长
2018.09--2020.06 青海省委副书记、省长,省政府党组书记
2020.06--2020.07 辽宁省委副书记,省政府党组书记
2020.07--2020.08 辽宁省委副书记,省政府党组书记、副省长、代省长
2020.08-- 辽宁省委副书记,省政府党组书记、省长
中共第十九届中央委员会候补委员,中共十九大代表。第十三届全国人民代表大会代表。
辽宁省教育厅电话
辽宁省教育厅电话:024-86896846。
辽宁省教育厅、中共辽宁省委教育工作委员会贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。
工作动态
2016年7月22日,省教育厅召开厅机关干部大会。省委组织部副部长赵建华宣布了省委关于省教育厅主要领导同志职务调整的决定并讲话。
省委决定,冮瑞同志兼任辽宁省委高等学校工作委员会书记;唐国华同志任辽宁省教育厅党组书记兼辽宁省委高等学校工作委员会副书记,并提名为辽宁省教育厅厅长人选,免去其中国医科大学党委书记职务。
2016年7月29日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过了《辽宁省人民代表大会常务委员会决定任免名单》,决定免去马辉的辽宁省教育厅厅长职务。决定任命唐国华为辽宁省教育厅厅长。
2019年7月30日,辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,决定免去唐国华的辽宁省教育厅厅长职务;决定任命冯守权为辽宁省教育厅厅长。
辽宁省委李爱水降职了吗
没有。李爱水,男,汉族,1972年9月生,1990年12月参加工作,1995年8月加入中国共产党,在职大学学历,学士学位。现任辽宁省委办公厅办公室(财务审计处)主任(处长)、一级调研员。
闻世震现在是什么职务
闻世震 第十一届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员。 1940年1月生,辽宁海城人。1979年12月加入中国共产党。1965年8月毕业于大连工学院(现大连理工大学)机械制造系。工程师。 1965年至1982年任大连油泵油嘴厂技术员、设计科副科长、技协副主任、副总工程师、副厂长、厂长。1982年至1983年任大连市机械工业局副局长。1983年至1985年任辽宁省机械工业厅副厅长。1985年至1986年任辽宁省省长助理。1986年后任中共辽宁省委副书记,辽宁省副省长。1993年3月在辽宁省人大第八届一次会议上当选为辽宁省副省长。1994年5月在辽宁省人大第八届常委会第八次会议上被任命为辽宁省代省长。1995年2月在辽宁省人大第八届三次会议上当选为辽宁省省长。1995年8月在中共辽宁省委第八届一次全会上当选为中共辽宁省委副书记。1997年8月任中共辽宁省委书记。2003年1月至2005年2月任辽宁省人大常委会主任。2004年12月,中共中央决定闻世震不再担任辽宁省委书记、常委、委员职务。2005年2月,被任命为第十届全国人大财政经济委员会副主任委员。2008年3月5日,在十一届人大一次会议上当选为第十一届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员。 是中共第十五届、十六届中央委员。2005年3月,在十届全国人大三次会议第四次全体会议上当选为十届全国人大常委会委员。
更多文章:
超时空男臣粤语在线(超时空男臣粤语版好看吗看点有哪些 收视率如何)
2023年4月12日 12:00
旗袍的意思?河南一高校运动会开幕式女生穿旗袍亮相,此举有助于推广我国旗袍文化吗
2023年12月4日 07:20
只剩下伤痛韩国歌曲有没有改编成国语版?马思纯谈欧豪痛哭,为何有些人只能错过
2024年7月13日 01:13
cocteau twins(Cocteau Twins的《Evangeline》 歌词)
2024年1月8日 21:20
变形记(美丽加减法)的观后感450字左右、急急急急!!谢谢啊,给分!?给美丽做到加减法
2023年9月11日 09:40
sophie zelmani(Sophie Zelmani-I’m the Rain 求歌词翻译)
2024年6月14日 18:01
铁血丹心邓演达(在《铁血丹心——邓演达》中“人生在世”后面是什么)
2024年7月15日 07:52